英国首相是什么职位
英国首相,全称大不列颠及北爱尔兰联合王国首相(Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,缩写PM),简称联合王国首相或英揆(揆,本意即宰相),英国政府首脑,是代表英国王室和民众执掌国家行政权力的最高官员。英国首相一般情况下由英国国会下议院的多数党党魁或执政联盟的首领自动成为首相人选,人选经国王/女王任命后正式成为首相。
英国一共有多少位首相
截至目前,英国共有56位首相。2022年9月6日,特拉斯宣誓就任英国第56任首相。
英国首相全称大不列颠及北爱尔兰联合王国首相(Prime Minister of the United Kingdom),简称联合王国首相或英揆(揆,本意即宰相),英国政府首脑,是代表英国王室和民众执掌国家行政权力的最高官员。
1721年下院多数党领袖财政大臣,领袖罗伯特·沃波尔爵士被英王乔治一世任命为内阁首领,是为英国首相一职之始,但职位正式名称并非首相(Prime Minister),而是“首席财政大臣”。此后,内阁通常由第一财政大臣主持,但不是绝对的,老皮特就是以掌玺大臣出任首相的。
内阁首相什么意思
内阁首相为“首席宰相”的缩写,是君主立宪制国家中内阁首脑的中文通称。
如英国、日本的内阁首脑。首相的产生各国规定不一。
英国首相只能由下院多数党领袖担任并由英王任命;日本首相由国会提名经议员选举产生,并经天皇任命,第二次世界大战以后,在议会中占多数议席的政党(执政党)的领袖(总裁)是当然的首相。
首相是内阁的首脑,享有非常广泛的权力。英国首相有权任免内阁成员和其他非阁员大臣;领导内阁,决定内阁议事日程,主持内阁会议;用自己的观点归纳内阁会议的讨论,形成内阁决议;在议会中代表政府为政府的决策辩护;代表政府向英王汇报政府工作;提请英王任命高级法官、主教和其他高级官员;决定政府各部的职权的划分,决定部的合并、成立和撤销,对各部的业务进行指导,解决各部的争议等等。
日本首相又称内阁总理大臣,是日本最高行政首脑,有权任命内阁其他各国务大臣。尽管内阁要接受议会的监督,但首相有权建议君主解散议会,宣布重新大选
英国历代首相排行
1、罗伯特·沃波尔(Robert Walpole)1721年4月4日—1742年2月11日 辉格党
2、斯潘塞·康普敦(Spencer Compton)1742年2月16日—1743年7月2日 辉格党
3、亨利·佩尔汉姆(Henry Pelham)1743年8月27日—1754年3月7日 辉格党
4、托马斯·佩勒姆-霍利斯(Thomas Pelham-Holles)1754年3月16日—1756年11月16日 辉格党
5、威廉·卡文迪许(William Cavendish)1756年11月16日—1757年6月25日 辉格党
6、托马斯·佩勒姆-霍利斯(Thomas Pelham-Holles)1757年7月2日—1762年5月26日 辉格党
7、约翰·斯图尔特(John Stuart)1762年5月26日—1763年4月16日 托利党
8、乔治·格伦维尔(George Grenville)1763年4月16日—1765年7月13日 辉格党
9、查尔斯·沃森-文特沃斯(Charles Watson-Wentworth)1765年7月13日—1766年7月30日 辉格党
10、老威廉·皮特(William Pitt ‘the Elder’)1766年7月30日—1768年10月14日 辉格党
11、奥古斯都·亨利·菲茨罗伊(Augustus Henry FitzRoy)1768年10月14日—1770年1月28日 辉格党
12、腓特烈·诺斯(Frederick North)1770年1月28日—1782年3月22日 托利党
13、查尔斯·沃森-文特沃斯(Charles Watson-Wentworth)1782年3月27日—1782年7月1日 辉格党
14、威廉·配第(William Petty)1782年7月4日—1783年4月2日 辉格党
15、威廉·亨利·卡文迪许-本廷克(William Cavendish-Bentinck)1783年4月2日—1783年12月19日 托利党/福克斯-诺斯联合内阁
16、小威廉·皮特(William Pitt ‘the Younger’)1783年12月19日—1801年3月14日 托利党
17、亨利·阿丁顿(Henry Addington)1801年3月17日—1804年5月10日 托利党
18、小威廉·皮特(William Pitt ‘the Younger’)1804年5月10日—1806年1月23日 托利党
19、威廉·温德姆·格伦维尔(William Wyndham Grenville)1806年2月11日—1807年3月31日 辉格党/贤能人士联合内阁
20、威廉·亨利·卡文迪许-本廷克(William Cavendish-Bentinck)1807年3月31日—1809年10月4日 托利党
21、斯潘塞·帕西瓦尔(Spencer Perceval)1809年10月4日—1812年5月11日 托利党
22、查尔斯·詹金逊(Charles Jenkinson)1812年6月9日—1827年4月10日 托利党
23、乔治·坎宁(George Canning)1827年4月10日—1827年8月8日 托利党
24、弗雷德里克·约翰·罗宾逊(Frederick John Robinson)1827年8月31日—1828年1月22日 托利党
25、亚瑟·韦尔斯利(Arthur Wellesley)1828年1月22日—1830年11月22日 托利党
26、查尔斯·格雷(Charles Grey)1830年11月22日—1834年7月16日 辉格党
27、威廉·兰姆(William Lamb)1834年7月16日—1834年11月17日 辉格党
28、阿瑟·韦尔斯利(Arthur Wellesley)1834年11月17日—1834年12月9日 保守党
29、罗伯特·皮尔(Robert Peel)1834年12月10日—1835年4月18日 保守党
30、威廉·兰姆(William Lamb)1835年4月18日—1841年8月30日 辉格党
31、罗伯特·皮尔(Robert Peel)1841年8月30日—1846年6月30日 保守党
32、约翰·罗素(Lord John Russell)1846年6月30日—1852年2月23日 辉格党
33、爱德华·史密斯-斯坦利(Edward Smith-Stanley)1852年2月23日—1852年12月19日 保守党
34、乔治·汉密尔顿·戈登(George Hamilton-Gordon)1852年12月19日—1855年2月6日 皮尔派保守党/联合内阁
35、亨利·约翰·坦普尔(Henry John Temple)1855年2月6日—1858年2月20日 辉格党
36、爱德华·史密斯-斯坦利(Edward Smith-Stanley)1858年2月20日—1859年6月12日 保守党
37、亨利·约翰·坦普尔(Henry John Temple)1859年6月12日—1865年10月18日 自由党
38、约翰·罗素(Lord John Russell)1865年10月29日—1866年6月28日 自由党
39、爱德华·史密斯-斯坦利(Edward Smith-Stanley)1866年6月28日—1868年2月27日 保守党
40、本杰明·迪斯雷利(Benjamin Disraeli)1868年2月27日—1868年12月3日 保守党
41、威廉·尤尔特·格莱斯顿(William Ewart Gladstone)1868年12月3日—1874年2月20日 自由党
42、本杰明·迪斯雷利(Benjamin Disraeli)1874年2月20日—1880年4月23日 保守党
43、威廉·尤尔特·格莱斯顿(William Ewart Gladstone)1880年4月23日—1885年6月23日 自由党
44、E·A·罗伯特·塞西尔(Robert Gascoyne-Cecil)1885年6月23日—1886年2月1日 保守党
45、威廉·尤尔特·格莱斯顿(William Ewart Gladstone)1886年2月1日—1886年7月25日 自由党
46、E·A·罗伯特·塞西尔(Robert Gascoyne-Cecil)1886年8月3日—1892年8月15日 保守党
47、威廉·尤尔特·格莱斯顿(William Ewart Gladstone)1892年8月15日—1894年3月5日 自由党
48、阿奇博尔德·普里姆罗斯(Archibald Primrose)1894年3月5日—1895年6月25日 自由党
49、E·A·罗伯特·塞西尔(Robert Gascoyne-Cecil)1895年6月25日—1902年7月12日 保守党
50、亚瑟·贝尔福(Arthur Balfour)1902年7月12日—1905年12月5日 保守党
51、亨利·坎贝尔·班纳曼(Henry Campbell-Bannerman)1905年12月5日—1908年4月7日 自由党
52、赫伯特·亨利·阿斯奎斯(Herbert Henry Asquith)1908年4月7日—1916年12月7日 自由党
53、戴维·劳合·乔治(David Lloyd George)1916年12月7日—1922年10月23日 自由党
54、安德鲁·伯纳尔·劳(Andrew Bonar Law)1922年10月23日—1923年5月22日 保守党
55、斯坦利·鲍德温(Stanley Baldwin)1923年5月22日—1924年1月22日 保守党
56、拉姆齐·麦克唐纳(Ramsay MacDonald)1924年1月22日—1924年11月4日 工党
57、斯坦利·鲍德温(Stanley Baldwin)1924年11月4日—1929年6月5日 保守党
58、拉姆齐·麦克唐纳(Ramsay MacDonald)1929年6月5日—1935年6月7日 工党/国家工党
59、斯坦利·鲍德温(Stanley Baldwin)1935年6月7日—1937年5月28日 保守党
60、阿瑟·尼维尔·张伯伦(Neville Chamberlain)1937年5月28日—1940年5月10日 保守党
61、温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill)1940年5月10日—1945年7月26日 保守党/联合内阁
62、克莱门特·艾德礼(Clement Attlee)1945年7月26日—1951年10月26日 工党
63、温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill)1951年10月26日—1955年4月6日 保守党
64、安东尼·艾登(Anthony Eden)1955年4月6日—1957年1月10日 保守党
65、哈罗德·麦克米伦(Harold Macmillan)1957年1月10日—1963年10月19日 保守党
66、亚历克·道格拉斯-霍姆(Alec Douglas-Home)1963年10月19日—1964年10月16日 保守党
67、哈罗德·威尔逊(Harold Wilson)1964年10月16日—1970年6月19日 工党
68、爱德华·希思(Edward Heath)1970年6月19日—1974年3月4日 保守党
69、哈罗德·威尔逊(Harold Wilson)1974年3月4日—1976年4月5日 工党
70、詹姆斯·卡拉汉(James Callaghan)1976年4月5日—1979年5月4日 工党
71、玛格利特·撒切尔(Margaret Thatcher)1979年5月4日—1990年11月28日 保守党
72、约翰·梅杰(John Major)1990年11月28日—1997年5月2日 保守党
73、托尼·布莱尔(Tony Blair)1997年5月2日—2007年6月27日 工党
74、戈登·布朗(Gordon Brown)2007年6月27日—2010年5月11日 工党
75、戴维·卡梅伦(David Cameron)2010年5月11日—2016年7月13日 保守党/联合内阁
76、特雷莎·梅(Theresa May)2016年7月13日—今 保守党/联合内阁
首相是什么意思
首相意思是“首席宰相”的缩写,是君主立宪制国家中内阁首脑的中文通称,如英国、日本的内阁首脑。首相的产生各国规定不一,英国首相只能由下院多数党领袖担任并由英王任命;日本首相由国会提名经议员选举产生,并经天皇任命,第二次世界大战以后,在议会中占多数议席的政党(执政党)的领袖(总裁)是当然的首相。首相享有非常广泛的权力。
本文来自作者[一只怀阳呀]投稿,不代表乐识号立场,如若转载,请注明出处:https://exp.lshih.com/share/202401-26797.html
评论列表(4条)
我是乐识号的签约作者“一只怀阳呀”!
希望本篇文章《英国首相是什么职位 英国首相是什么职位》能对你有所帮助!
本站[乐识号]内容主要涵盖:全面的生活百科知识大全,包括美食、娱乐、家居、时尚、旅游与网络知识等
本文概览:英国首相是什么职位英国首相,全称大不列颠及北爱尔兰联合王国首相(Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain an...